Vorsitzende/r |
Ortsausschuss Vörden | UWG | UWG Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
stellv. Vorsitzende/r |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ordentliche Mitglieder |
Ortsausschuss Vörden | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fraktion der UWG | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.01.2017 | | von 04.01.2017 |
Wahlprüfungsausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.10.2020 | | von 28.10.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Betriebsausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ortsausschuss Vörden | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 01.03.2021 | von 04.11.2020 bis 01.03.2021 |
UWG |
Rat | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |